OSCAR'S WISH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Oscar's Wish Foundation offers comfort and support to Parents & Birthing people, family members and siblings who have experienced the devastating loss of a precious baby before (Miscarriage), during (Stillbirth) or shortly after (Neonatal) birth. We have a range of resources, information and support programmes. These have been designed to help in the days, weeks and months following a loss.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 25 Hydref 2016: Cofrestrwyd
- OWF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Nisbet-Hawkins | Cadeirydd | 18 November 2023 |
|
|
||||
Jessica Webber | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Kelly McLaren | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Nicholas Rawlinson | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Dr Kara Carling | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
GEMMA JAYNE KYBERT | Ymddiriedolwr | 14 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.99k | £35.52k | £48.27k | £38.33k | £52.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.76k | £34.13k | £35.62k | £40.51k | £47.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.93k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 15 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 15 Mawrth 2024 | 197 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 20 Medi 2022 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 15 Medi 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Hydref 2020
(Mae'r cyfrifon |
28 Hydref 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 10 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 FEB 2015 AS AMENDED ON 16 SEP 2016 as amended on 15 Aug 2018 as amended on 18 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SUFFERING AND EMOTIONAL DISTRESS AMONGST PARENTS AND FAMILIES WHO HAVE EXPERIENCED THE LOSS OF A BABY THROUGH STILLBIRTH OR NEONATAL DEATH, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY, SUPPORTING NEWLY BEREAVED PARENTS BY THE PROVISION OF BEREAVEMENT PACKS, SUPPORT, RAISING AWARENESS AND PROVIDING A SUPPORT NETWORK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Tulip Tree Road
West Durrington
Worthing
Worthing
West Sussex
BN13 3FZ
- Ffôn:
- 07843410895
- E-bost:
- oscarswishfoundation@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window