Hanes ariannol THE BRITISH SOCIETY FOR PARASITOLOGY

Rhif yr elusen: 1171659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £98.17k £63.65k £111.09k £163.70k £145.13k
Cyfanswm gwariant £98.02k £50.38k £131.65k £167.74k £153.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A