ymddiriedolwyr THE BRITISH SOCIETY FOR PARASITOLOGY
Rhif yr elusen: 1171659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Joanne Veronica Hamilton | Cadeirydd | 25 March 2022 |
|
|
||||
Dr Emma Marie Briggs | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Dr Helen Phillippa Price | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Dr Nicolas Pionnier | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Dr Vyacheslav Yurchenko | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Dr Bridget Joanne Power | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Dr Paul McCusker | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Dr Calvin Tiengwe | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Dr Dong XIa | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Dr Poppy Helen Louise Lamberton | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Dr James LaCourse | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||
Dr Justin Alexander Pachebat | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.