Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. EDMUND THE KING, NORTHWOOD HILLS
Rhif yr elusen: 1169098

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael Andrew Miller | Cadeirydd | 28 September 2016 |
|
|
||||
Andrew Oluwasheun Odeyemi | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Isaac Akinbode Olugbemiga Odeyemi | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Indrani Prabhu | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Clare Moses | Ymddiriedolwr | 16 August 2020 |
|
|
||||
Anita Diane Nicholas | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
CAROL DIGGINS | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN AMBROSE | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||
JAMES PERCIVAL MAIR | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
||||
HELEN CLAIRE COLLIER | Ymddiriedolwr | 22 January 2010 |
|
|
||||
STEVEN PAUL CASTLE | Ymddiriedolwr | 30 April 2009 |
|
|
||||
SARAH LISBETH PARNABY | Ymddiriedolwr | 01 April 2004 |
|
|
||||
MARK ANDREW HAMMOND | Ymddiriedolwr | 01 April 2002 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.