Ymddiriedolwyr MALDON FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1172573

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Ambrose | Cadeirydd | 07 March 2023 |
|
|
||||
James Robert Burrell-Cook | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Rev Andrew Appiah | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Christopher Alan Robert Barton | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Paula Spenceley | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Nigel Farmer | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Alice Oxnam | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
James Peter Mann | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
GILL GADSBY | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.