Hanes ariannol AIM HIGHER

Rhif yr elusen: 1169327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/08/2020 01/08/2021 01/08/2022 01/08/2023 01/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.01k £15.29k £39.43k £58.84k £96.59k
Cyfanswm gwariant £25.55k £8.53k £30.61k £44.65k £80.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £2.50k