Hanes ariannol RIGHTPATH WELFARE TRUST

Rhif yr elusen: 1170140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £30.65k £27.47k £12.28k £18.16k
Cyfanswm gwariant £0 £23.19k £29.26k £17.35k £22.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A