ROWLEY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grant giving in support of women and girls
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Stoke-on-trent
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Sandwell
- Swydd Amwythig
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Stafford
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 09 Ebrill 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH ARMSTRONG | Cadeirydd | 17 March 2017 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Blagg | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Dr Joy Majekodumni | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Susan Whiting | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|||||
Jane Cresswell | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
Michael Winkle | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
ROSEMARY PIGGOTT | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET CLEWS | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
||||
RALPH COOKE | Ymddiriedolwr | 03 January 2012 |
|
|
||||
JUDITH KELT | Ymddiriedolwr | 03 January 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.55k | £38.30k | £39.65k | £41.34k | £41.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.64k | £31.05k | £39.87k | £38.27k | £42.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 3 JUNE 1988 as amended on 13 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
1 PROMOTING THE REHABILITATION OF WOMEN AND GIRLS WHO ARE IN NEED OF PHYSICAL, MENTAL OR MORAL CARE; 2 RELIEVING NEED HARDSHIP OR DISTRESS AMONG WOMEN AND GIRLS; 3 PROMOTING THE EDUCATION, INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OF WOMEN AND GIRLS; 4 PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION FOR WOMEN AND GIRLS OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 5 MAKING GRANTS OR DONATIONS TO CHARITABLE INSTITUTIONS OR ORGANISATIONS HAVING FOR THEIR OBJECT THE BENEFIT OF WOMEN AND GIRLS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 BRUNSWICK TERRACE
STAFFORD
ST16 1BB
- Ffôn:
- 01785255512
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window