ymddiriedolwyr PENKHULL VILLAGE BRASS
Rhif yr elusen: 1169202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hill | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Carl Anthony Talbot | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
David Michael Cross | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Philip James Wileman | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Edward Frederick James | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Alan Leonard Chaplain-Payne | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
MR GARY GEORGE STANDEVEN | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
||||
LOUISE COOPER | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
||||
GLYNN LEWIS | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.