DANSON PARK BOWLS CONSORTIUM LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Consortium of 5 bowls clubs and play and use 2 greens in Danson Park, Bexleyheath, Kent. One of the clubs is for Visually Impaired bowlers. Another is a mixed bowling club where partners can participate and play together. We encourage new members to join us and can offer coaching and the loan of bowls etc. There are also a number of social activities that we arrange including holidays
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 24 Hydref 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Thomas John Self | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Roy Frederick Clark | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|
||||
Sylvia Frances Marshall | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Lillee | Ymddiriedolwr | 07 August 2017 |
|
|
||||
MAUREEN CLARK | Ymddiriedolwr | 16 August 2016 |
|
|
||||
PATRICIA HOBBS | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
MICHAEL WARREN | Ymddiriedolwr | 04 April 2011 |
|
|
||||
EDWIN DAVIS | Ymddiriedolwr | 15 February 2001 |
|
|
||||
PETER COOPER | Ymddiriedolwr | 30 April 1993 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.52k | £32.54k | £18.20k | £19.47k | £21.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.52k | £18.58k | £19.21k | £19.50k | £21.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 13 Awst 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 23 Awst 2021 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 02 Medi 2021 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 APR 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08 JUN 1999 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 03 JUL 2015
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF BEXLEY AND THE SURROUNDING AREAS BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING BOWLS AND ACCESS TO THE BOWLING GREENS AND PAVILION IN DANSON PARK BEXLEYHEATH
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Cleve Road
SIDCUP
Kent
DA14 4RS
- Ffôn:
- 07758949241
- E-bost:
- stevens40@ntlworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window