Hanes ariannol WELSH BORDER COMMUNITY TRANSPORT

Rhif yr elusen: 1169910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £293.75k £202.83k £218.78k £279.95k £349.97k
Cyfanswm gwariant £227.34k £232.17k £255.32k £268.26k £346.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £184.13k £170.20k £190.00k £201.38k £201.66k