PRIMARY INSPIRATION THROUGH ENTERPRISE(PIE) PROJECT TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity helps realise ambitions and raise aspirations in children and young people. Using enterprise as the key activator to bring education to life, delivering enterprise activities into schools underpinned by a formal enterprise qualification. All stakeholders are engaged, involved and supported including parents, pupils, teachers and local businesses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 26 Medi 2016: Cofrestrwyd
- PIE PROJECT TRUST (Enw gwaith)
- PRIMARY INSPIRATION THROUGH ENTERPRISE(PIE) PROJECT TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Richard Andrew | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Catherine Marchant | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
James Robert Benjamin Eves | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Michelle Joanne Minnikin | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Col Andrew Black | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
ROBERT PAUL STEVEN KLEISER MBA | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
||||
AMMAR YUSUF MIRZA CBE | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.62k | £6.91k | £5.23k | £7.30k | £11.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.82k | £4.62k | £3.66k | £6.53k | £6.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 04 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 05 Mehefin 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 25 Mehefin 2021 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 25 Mehefin 2021 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (OBJECTS) ARE: 1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC (PARTICULARLY, BUT NOT LIMITED TO THOSE WITHIN, THE NORTH EAST OF ENGLAND) BY ENCOURAGING THEM TO PARTICIPATE IN AND CONTRIBUTE TO THE ACTIVITIES OF AN ENTERPRISE EDUCATION SERVICE AND TO VALUE IT FOR THE POSITIVE IMPACT THAT IT MAKES UPON THEIR LIVES; 2. TO ADVANCE SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS AND MATHEMATICS BY SUPPORTING SCHOOLS TO ESTABLISH AND MAINTAIN A WORLD CLASS ENTERPRISE EDUCATION SERVICE THAT IS ACCESSIBLE BY ALL AND ENLIGHTENING; 3. TO CONTRIBUTE TO THE ADVANCEMENT OF CIVIC RESPONSIBILITY AND GOOD CITIZENSHIP BY SUPPORTING SCHOOLS AND EDUCATION ESTABLISHMENTS TO HELP TO EQUIP PEOPLE WITH THE CAPACITY TO UNDERSTAND AND OPERATE SUCCESSFULLY IN SOCIETY; AND 4. SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSE BENEFICIAL TO THE COMMUNITY CONSISTENT WITH THE OBJECTS ABOVE AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PIE Project
17 Main Street
Ponteland
NEWCASTLE UPON TYNE
NE20 9NH
- Ffôn:
- 08442477704
- E-bost:
- info@pieproject.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window