Ymddiriedolwyr PRIMARY INSPIRATION THROUGH ENTERPRISE(PIE) PROJECT TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1169362

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Richard Andrew | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Catherine Marchant | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
James Robert Benjamin Eves | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Michelle Joanne Minnikin | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Col Andrew Black | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
ROBERT PAUL STEVEN KLEISER MBA | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
||||
AMMAR YUSUF MIRZA CBE | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.