KINGTON WALKS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Kington Walks CIO is to promote community participation in healthy recreation by encouraging and enabling people to partake in regular walks as a form of exercise in Kington and the surrounding area. The activities managed by the charity include two walking festivals engaging with local primary schools to encourage walking activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £942 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Lee | Cadeirydd | 08 December 2020 |
|
|
||||
Valerie Mavis Burden | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||
Helen Joy Yeomans | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||
Kevin David Robinson | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Paul Finch | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.05k | £4.78k | £8.31k | £9.36k | £10.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.07k | £3.02k | £6.53k | £12.27k | £9.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | N/A | £500 | £942 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 31 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 31 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 25 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 25 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 07 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 07 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 19 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 19 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Mar 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY ENCOURAGING AND ENABLING PEOPLE TO PARTAKE IN REGULAR WALKS AS A FORM OF EXERCISE IN KINGTON AND THE SURROUNDING AREA. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE.
Maes buddion
IN KINGTON AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 The Square
KINGTON
Herefordshire
HR5 3BA
- Ffôn:
- 07552087786
- E-bost:
- info@kingtonwalks.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window