Hanes ariannol BRITISH FRIENDS OF THE ART MUSEUMS OF ISRAEL
Rhif yr elusen: 1171510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.37m | £720.12k | £561.55k | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1.06m | £943.50k | £948.45k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £12.25m | £255.56k | £155.35k | £194.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £354.32k | £59.02k | £86.34k | £280.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £432.44k | £83.75k | £1.95k | £316.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £11.66m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £321.79k | £317.90k | £389.09k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £708.53k | £824.26k | £846.12k | £799.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £353.87k | £119.24k | £102.33k | £228.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £13.50k | £30.50k | £24.30k | £27.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £341.47k | £634.28k | £714.05k | £544.64k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £1.65k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.