ymddiriedolwyr BRITISH FRIENDS OF THE ART MUSEUMS OF ISRAEL
Rhif yr elusen: 1171510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIM ZABLUDOWICZ | Cadeirydd | 20 September 2016 |
|
|
||||||||||||
Catherine Martha Wills | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||||||||||
Brian Jack Markeson | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|||||||||||||
Pamela Crystal | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|||||||||||||
Giorgina Djanogly | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||||||||||
THE HON MARION NAGGAR | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||||||||||
EDWARD MICHAEL LEE | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.