CARMARTHENSHIRE WATER SAFETY PARTNERSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Leading drowning prevention work,awareness and innovation in South West Wales. Also, supporting families bereaved by drowning to achieve outcomes in memory of their loved ones. Increasing young peoples safe engagement with water through fun and education. Supporting agencies to get water safety education into schools in Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ceredigion
- Dinas Abertawe
- Sir Benfro
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 24 Hydref 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen James Bright | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
ROBERT BRIAN BAMFORTH | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|||||
Ffion Fox | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Jennifer Ann Fox | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Julie Rees | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.92k | £12.70k | £2.51k | £3.52k | £17.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.70k | £6.20k | £5.39k | £12.02k | £14.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.15k | N/A | £450 | N/A | £15.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Mai 2022 | 106 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH AND THE SAVING OF LIVES IN THE CARMARTHENSHIRE, CEREDIGION, PEMBROKESHIRE AND CITY& COUNTY OF SWANSEA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING EDUCATION TO THE PUBLIC ABOUT THE DANGERS OF OPEN WATERWAYS. B) MANAGING LIFE-SAVING EQUIPMENT BY HELPING TO REDUCE VANDALISM AND HELPING TO REPLACE AND RENEW LOST OR DAMAGED LIFEBUOYS & CABINETS ALONG RIVERS AND WATERWAYS. C) WORKING WITH VOLUNTARY AND STATUTORY ORGANISATIONS IN THE DELIVERY OF THE ABOVE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Quay Centre
The Quay
CARMARTHEN
CARMARTHENSHIRE
SA31 3LN
- Ffôn:
- 07791704044
- E-bost:
- info@cwsp.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window