Hanes ariannol EMERGE ADVOCACY
Rhif yr elusen: 1171851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.05k | £87.59k | £170.20k | £356.83k | £447.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.51k | £69.59k | £144.59k | £291.81k | £432.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £19.97k | £82.34k | £80.43k | £229.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £22.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.