SOCIAL MISSION INSTITUTE ("SMI")

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity has a primary focus on supporting refugees, asylum-seekers and immigrants in the United Kingdom who are from North Korea and South Korea, in each case who have need of such facilities due to their age, financial hardship and/or social circumstances. This includes grants and other support to North Korean Saturday Schools, as well as Korean traditional cultural initiatives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
- De Corea
- Gogledd Corea
- Tsieina
Llywodraethu
- 10 Mai 2017: CIO registration
- SMI (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONG-MIN PARK | Cadeirydd | 10 May 2017 |
|
|
||||
Seung Cheol Choi | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|
||||
Kangae Byeon | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
SUNG-HYUI PARK | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.00k | £0 | £4.76k | £0 | £200 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.50k | £4.40k | £4.20k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Tachwedd 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Tachwedd 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Tachwedd 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Tachwedd 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 May 2017
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES AND SUPPORT FOR PERSONS LOCATED IN THE UNITED KINGDOM, INCLUDING IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IMMIGRANTS, REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS FROM NORTH KOREA AND SOUTH KOREA, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES AND/OR SUPPORT BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND/OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES, BY MEANS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: A) THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION; B) THE PROVISION OF GRANTS AND AWARDS TO INDIVIDUALS AS WELL AS ORGANISATIONS ADVANCING SIMILAR OR COMPLEMENTARY OBJECTS; AND C) THE PROVISION OF VOCATIONAL, SKILLS AND/OR OTHER TRAINING, MENTORING AND ADVICE (LEGAL OR OTHERWISE). 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN KOREAN ARTS, HERITAGE, HISTORY AND CULTURE, BY MEANS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PROVISION OF COMMUNITY CLASSES, EXHIBITIONS AND CONCERTS (IN ALL CASES OPEN TO THE GENERAL PUBLIC) ON SUBJECTS INCLUDING KOREAN CALLIGRAPHY, KOREAN TRADITIONAL AND MODERN MUSIC AND DANCING, KOREAN FOOD AND KOREAN HISTORY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
286 MALDEN WAY
NEW MALDEN
KT3 5QS
- Ffôn:
- 07817212936
- E-bost:
- SocialMissionInstitute@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window