Hanes ariannol INTERCOM
Rhif yr elusen: 1171878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £319.10k | £417.97k | £514.93k | £651.55k | £673.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £355.39k | £407.22k | £423.49k | £530.76k | £696.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.25k | N/A | N/A | N/A | £49.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £136.96k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £7.33k | £69.51k | £47.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £507.55k | £581.99k | £624.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £50 | £52 | £1.26k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £423.49k | £530.76k | £695.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £1.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.11k | £5.86k | £7.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.