FRIENDS OF THE HARVARD CLUB OF THE UNITED KINGDOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary activities of Friends of HCUK are: To promote higher education for students in the UK who are considering attending university, including university in the United States, by providing information, prizes and financial assistance; To encourage public service activities by Harvard students or alumni in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2016: CIO registration
- FRIENDS OF HCUK (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicky Wai Ka Leung | Cadeirydd | 11 May 2018 |
|
|
||||
KATE GARLAND COOPER | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Dr Max Hin Yeung WONG | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|||||
MARIA SOFIA KOURTI | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
STUART JAMES GORDON | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
YUKO MARIE MIYAZAKI THOMAS | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
MARTHA ABBRUZZESE GENIESER | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
DAPHNE ADLER SINISCALCO | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
CAROLINE CONLON COSTIN | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
Victoria Christine Sanders | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|||||
JORDAN JAMES EVANS | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.70k | £2.20k | £2.35k | £8.94k | £9.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.16k | £6.33k | £4.16k | £8.40k | £20.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: (1) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROMOTING HIGHER EDUCATION FOR STUDENTS IN THE UK WHO ARE CONSIDERING ATTENDING UNIVERSITY, INCLUDING UNIVERSITY IN THE UNITED STATES BY: (A) PROVIDING INFORMATION TO STUDENTS IN THE UK WHO ARE CONSIDERING ATTENDING HARVARD UNIVERSITY IN THE US; (B) PROVIDING BOOKS OR OTHER PRIZES OR EMOLUMENTS TO A-LEVEL (OR EQUIVALENT) STUDENTS IN THE UK WHO HAVE ACHIEVED ACADEMIC EXCELLENCE AND MAY BE CONSIDERING APPLYING FOR ADMISSION TO A UNIVERSITY FOR FURTHER STUDY; (C) PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE FOR STUDENTS IN THE UK WHO HAVE BEEN ADMITTED TO HARVARD UNIVERSITY AND SEEK TO VISIT THE UNIVERSITY FOR THE PURPOSE OF DECIDING WHETHER OR NOT TO ATTEND; (D) PROVIDING OTHER ASSISTANCE, FINANCIAL OR OTHERWISE, FOR STUDENTS IN THE UK WHO ARE CONSIDERING APPLYING, OR HAVE APPLIED, FOR ADMISSION TO HARVARD UNIVERSITY; AND (E) DOING SUCH OTHER THINGS OR PROVIDING SUCH OTHER ASSISTANCE TO STUDENTS OR OTHERS FOR THE PURPOSE OF PROMOTING HIGHER EDUCATION GENERALLY AND ATTENDANCE AT HARVARD UNIVERSITY BY STUDENTS FROM THE UK. (2) TO FURTHER THE EDUCATIONAL AND OTHER CHARITABLE WORK OF HARVARD UNIVERSITY (THAT IS CHARITABLE UNDER ENGLISH LAW) IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) PROVIDING IT WITH FINANCIAL SUPPORT; (B) ENCOURAGING PUBLIC SERVICE ACTIVITIES OF ALL KINDS BY HARVARD STUDENTS OR ITS ALUMNI IN THE UK; AND (C) PROVIDING HARVARD ALUMNI IN THE UK WITH ACCESS TO THE INTELLECTUAL, SOCIAL AND CULTURAL RESOURCES OF HARVARD UNIVERSITY.
Maes buddion
NATIONALLY AND INTERNATIONALLY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Arden
Wanstrow
SHEPTON MALLET
Somerset
BA4 4SU
- Ffôn:
- 07514966882
- E-bost:
- treasurer@hcuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window