Hanes ariannol FRIENDS OF MARIE CURIE CENTRE, NEWCASTLE

Rhif yr elusen: 508665
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020
Cyfanswm Incwm Gros £25.08k £9.89k £21.05k £23.03k £2.91k
Cyfanswm gwariant £59.89k £22.91k £3.17k £62.07k £51.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A