ABERYSTRUTH HISTORY AND ARCHAEOLOGICAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Aberystruth a history and archaeology society run community archaeology projects and historical projects throughout Blaenau Gwent. We have a Archaeology for all policy and work with local schools and clubs to actively get children and adults involeved in archaeology while learning about the local history in their area. We also help to promote, preserve and record archaeology and history .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Blaenau Gwent
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2017: Cofrestrwyd
- AHAS (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ANTHONY MANNELL | Cadeirydd | 27 February 2017 |
|
|
||||
IAN FEWINGS | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | 06/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.33k | £8.55k | £623 | £869 | £1.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49k | £3.19k | £5.70k | £420 | £1.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2024 | 08 Chwefror 2025 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2023 | 23 Awst 2024 | 199 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF THE FORMER PARISH OF ABERYSTRUTH.IN FURTHERANCE OF THE STATED OBJECT THE SOCIETY WILL;- CARRY OUT HISTORICAL RESEARCH AND ARCHAEOLOGICAL FIELDWORK (INCLUDING EXCAVATIONS, SURVEYS AND REPORTS);ALL ARCHAEOLOGICAL FIELDWORK WILL BE CARRIED OUT TO THE STANDARDS LAID DOWN BY THE INSTITUTE FOR ARCHAEOLOGISTS (IFA) AND EXCAVATION WILL ONLY BE CARRIED OUT UNDER THE SUPERVISION OF A SUITABLY QUALIFIED ARCHAEOLOGIST, I.E. A MEMBER OF THE INSTITUTE FOR ARCHAEOLOGISTS (MIFA); PUBLISH THE RESULTS OF SUCH HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL RESEARCH VIA BOOKS, PAPERS, CIRCULARS, AND PERIODICALS, LECTURES, MEETINGS AND EXHIBITIONS; ARRANGE FOR THE SAFE-KEEPING OF ALL RECORDS RESULTING FROM SUCH RESEARCH AND FIELDWORK FOR THEIR EVENTUAL DEPOSITION IN THE GLAMORGAN-GWENT HISTORIC ENVIRONMENT RECORD; ARRANGE FOR THE SAFE-KEEPING OF ALL MATERIALS AND OBJECTS RECOVERED AS A RESULT OF SUCH RESEARCH AND FIELDWORK AND TO ARRANGE FOR THEIR EVENTUAL DEPOSITION IN AN APPROPRIATE ACCREDITED MUSEUM; Ò ORGANISE FIELDTRIPS, EXCURSIONS AND SITE VISITS; Ò RAISE AND ADMINISTER FUNDS TO CARRY OUT SUCH RESEARCH AND FIELDWORK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
85 East Pentwyn
Blaina
Abertillery
NP13 3JF
- Ffôn:
- 07739912252
- E-bost:
- aberystruth.h.a.s@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window