Hanes ariannol THE JOINT MATHEMATICAL COUNCIL OF THE UNITED KINGDOM

Rhif yr elusen: 1171223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.46k £15.63k £12.11k £12.94k £23.12k
Cyfanswm gwariant £6.11k £18.76k £4.46k £11.43k £17.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A