ymddiriedolwyr THE JOINT MATHEMATICAL COUNCIL OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1171223
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Andrew John Noyes | Cadeirydd | 13 November 2018 |
|
|
||||
Dr Fiona Ruth Curtis | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Dr Ruth Trundley | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Dr Emma-Louise Lord | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|||||
Dr Beth Kelly | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Professor Noel-Ann Emerson Bradshaw CMath | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Dr Sofya Lyakhova | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Christopher William Chipperton | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.