ymddiriedolwyr THE DONCASTER CIVIC TRUST
Rhif yr elusen: 508674
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Ian Walker | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|||||
Rachel Glazzard | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Mark James Waterhouse | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|||||
Rowena Anne Mellows | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
LINDA ANN FEVRE | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
STEPHEN KIMBER | Ymddiriedolwr | 07 May 2014 |
|
|
||||
PETER MICHAEL MARTIN COOTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIAN EDWARD MUNSON LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINA REJANDA ANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN MARY BARNSDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARCHIBALD MALIN SINCLAIR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN ROBERT HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY WRIGGLESWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET HERBERT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SUSAN MARY BURLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.