ymddiriedolwyr EAST PENNARD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1168849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine May Dorcas Bryant | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
HARRY GIFFORD | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||
Amy Page | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Adrian Vokes Pearse | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|||||
Anna Elizabeth Gifford | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
Dr HUGH RICHARD HOWARD TRIPP | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
Anthea Mary Derby | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
LISA BRITTON | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.