WESLEY CENTRE, HARROGATE

Rhif yr elusen: 1168825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We manage premises which provide for regular acts of worship for members of the Methodist Church and non-members alike, and for worship for other Christian denominations. We seek to promote the whole mission of the Church by reaching out into the community, staging special events, services and concerts; and we provide facilities for other charities and community services at discounted rates

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £128,925
Cyfanswm gwariant: £115,236

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Awst 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Benjamin Paul Clowes Cadeirydd 01 September 2017
NIDD VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
WESLEY CHAPEL (HARROGATE)
Derbyniwyd: Ar amser
YORKSHIRE NORTH AND EAST DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Gordon Hay Ymddiriedolwr 01 September 2023
WESLEY CHAPEL (HARROGATE)
Derbyniwyd: Ar amser
NIDD VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Donald Lighton Rolls Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Victoria Wheatley Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Judith Ann Yeats Ymddiriedolwr 01 September 2019
NIDD VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
WESLEY CHAPEL (HARROGATE)
Derbyniwyd: Ar amser
Edward Walton Ymddiriedolwr 13 March 2019
NIDD VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Greenberg Ymddiriedolwr 01 September 2014
WESLEY CHAPEL (HARROGATE)
Derbyniwyd: Ar amser
NIDD VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
THE HAPPY WANDERERS AMBULANCE ORGANISATION
Derbyniwyd: Ar amser
GEOFFREY RUNCORN Ymddiriedolwr 01 September 2014
HAROLD STYAN CHARITY FOR YOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
Leslie Andrew Sudron Ymddiriedolwr 01 September 2014
THE HAPPY WANDERERS AMBULANCE ORGANISATION
Derbyniwyd: Ar amser
NIDD VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Eleanor Jeanette Borkett Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £104.92k £158.17k £127.76k £108.65k £128.93k
Cyfanswm gwariant £102.45k £127.04k £113.27k £126.57k £115.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 09 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 09 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 31 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 31 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 16 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 16 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 08 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 08 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 10 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 27 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Wesley Centre
Oxford Street
HARROGATE
HG1 1PP
Ffôn:
01423509917
Gwefan:

wesleycentreharrogate.org.uk