Hanes ariannol RESUSCITATION COUNCIL (UK)
Rhif yr elusen: 1168914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.86m | £3.04m | £2.29m | £3.66m | £3.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.59m | £2.85m | £2.32m | £3.07m | £3.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £951 | £1.33k | £1.08k | £1.62k | £4.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.67m | £2.76m | £2.16m | £3.55m | £3.52m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £119.72k | £197.00k | £59.95k | £74.47k | £253.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.18k | £84.67k | £68.67k | £33.72k | £69.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £842.90k | £949.08k | £520.03k | £997.79k | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.74m | £1.90m | £1.80m | £2.07m | £2.36m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.09k | £89.44k | £88.10k | £114.71k | £39.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £251.51k | £154.69k | £62.85k | £175.20k | £8.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.61k | £5.59k | £4.11k | £13.15k | £20.42k | |
|
Gwariant - Arall | £6.09k | £0 | £0 | £7.59k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.