ymddiriedolwyr TODMORDEN CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 508690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Cuttle | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||
Darren Midgley | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Richard Neil Mercer | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Susan Patricia Mitchell | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Emma Josephine Stafford | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Ken Stafford | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
Eleanor James | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
SHEILA TOWLER | Ymddiriedolwr | 29 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.