TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH SHARROWVALE WESLEYAN REFORM CHURCH

Rhif yr elusen: 508691
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The focus of Sharrowvale Wesleyan Reform Church is to serve God in the local area of Sheffield and further afield. We are a local church who meet regularly to study the Bible together. We run a monthly film club, a weekly toddler group and are involved in a variety of more informal activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £664,080

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Sheffield

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1187108 THE CROWDED HOUSE COLLECTIVE
  • 03 Mai 1979: Cofrestrwyd
  • 02 Mawrth 2023: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SHARROWVALE CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw gwaith)
  • TCH SHARROWVALE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £303.44k £360.83k £342.71k £267.05k £0
Cyfanswm gwariant £371.14k £313.67k £373.15k £212.76k £664.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 05 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 06 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 06 Rhagfyr 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 02 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 02 Tachwedd 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 24 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 24 Ionawr 2020 Ar amser