CHIPPERFIELD BURIAL GROUND TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust has obtained from Dacorum Borough Council a lease for 125 yrs for the burial ground. The Trust continues to manage the burial ground in Chipperfield, and volunteers are cutting the grass and doing regular maintenance. The trust is looking after the hedge as it grows; there are now a total of 3 graves and one interment of ashes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 04 Ionawr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN SEBASTIAN MORRILL MA - OXON | Cadeirydd | 04 January 2017 |
|
|||||
Anne Janet King | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Mark Andrew Bunker | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Matthew Foxall | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Michael JOSEPH BSc Hons | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Karen Michelle PAPWORTH | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
JOHN ALFRED VIGOR FRICS RETD | Ymddiriedolwr | 04 January 2017 |
|
|
||||
JAMES ARTHUR GOOD | Ymddiriedolwr | 04 January 2017 |
|
|
||||
ANTHONY THOMPSON | Ymddiriedolwr | 04 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.83k | £4.16k | £4.87k | £4.88k | £4.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.52k | £1.97k | £4.29k | £6.46k | £712 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £750 | £750 | £750 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 26 Chwefror 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 26 Chwefror 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 03 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Jan 2017
Gwrthrychau elusennol
3.1 ESTABLISH AND PROVIDE A NEW BURIAL GROUND TO BE AVAILABLE TO THE PEOPLE RESIDING IN EITHER THE CIVIL OR ECCLESIASTICAL PARISH OF CHIPPERFIELD OR ITS NEIGHBOURHOOD (MEANING THOSE WITHIN THE AREA COVERED BY DACORUM BOROUGH COUNCIL FOR THE TIME BEING) AND WHO WISH TO BE BURIED IN CHIPPERFIELD 3.2 UNDERTAKE ITSELF OR PROCURE THE ENTIRE MANAGEMENT OF THE BURIAL GROUND 3.3 HOLD AND ADMINISTER THE BURIAL GROUND IN TRUST TO ALLOW ENJOYMENT THEREOF BY THE PUBLIC AS AN OPEN SPACE UNDER PROPER CONTROL AND REGULATION 3.4 MAINTAIN AND KEEP THE BURIAL GROUND IN A GOOD AND DECENT STATE OF REPAIR
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
South Wing
Commonwood House
Commonwood
KINGS LANGLEY
HERTS
WD4 9BA
- Ffôn:
- 01923263182
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window