Hanes ariannol ST GEORGE'S HOSPITAL CHARITY
Rhif yr elusen: 1171195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.81m | £2.14m | £4.16m | £2.09m | £2.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.99m | £2.82m | £4.18m | £3.31m | £3.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.14m | £1.39m | £3.58m | £1.57m | £2.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £80.00k | £50.00k | £15.00k | £19.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £118.00k | £212.00k | £197.00k | £160.00k | £150.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £463.00k | £483.00k | £370.00k | £344.00k | £356.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.21m | £274.00k | £392.00k | £126.00k | £451.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.39m | £2.12m | £3.56m | £2.52m | £2.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £605.00k | £706.00k | £619.00k | £789.00k | £1.25m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.00k | £39.00k | £38.00k | £34.00k | £19.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.26m | £1.77m | £3.14m | £1.96m | £2.03m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £63.00k | £64.00k | £61.00k | £67.00k | £60.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.