Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS OCKBROOK
Rhif yr elusen: 1168870

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV TIM SUMPTER | Cadeirydd | 01 April 2000 |
|
|
||||
Dawn Carol Holt | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Natalie Jill Coxon BA | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Isabel Ruth Peel | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Suzanne Cullen B Sc | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Pamela Throsby | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Paul Anthony Cullen BSC | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Jennifer Wallace | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Sally Ann Beaver | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Susan Margaret James | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Dr Roderick Alec James | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Dr Miachael Charles Allwood | Ymddiriedolwr | 03 April 2015 |
|
|
||||
MARTIN SHAW | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|||||
DR MIKE ALLWOOD | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
ANNE ANDERSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.