Hanes ariannol THE HAVEN PROJECT

Rhif yr elusen: 1169747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £155.25k £155.25k £179.62k £205.71k £125.13k
Cyfanswm gwariant £158.00k £159.76k £159.76k £183.53k £162.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £125.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £25.00k £78.88k N/A