THE LOUGHBOROUGH MOSQUE AND ISLAMIC CULTURAL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DAILY PRAYERS RELIGOUS EDUCATION COMMUNITY EVENTS COMMUNITY ACTIVITIES RELIGEOUS TALKS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Medi 1979: Cofrestrwyd
- LOUGHBOROUGH MOSQUE AND ISLAMIC CULTURAL ASSOCIATION (Enw gwaith)
- THE LOUGHBOROUGH ISLAMIC CULTURAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Shamsu Ali | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|
||||
Shah Mashuk Miah | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Mohammed Shiful Islam | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Mohammed Lukman Hussain | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Mohammed Jabir Miah | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Mohammed Jashim Uddin | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Mohammed Abdul Hye | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Haroon Rashid | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Soil Miah | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Mohammed Nurul Amin | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Faysal Choudhury | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Mohammed Sabbir Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
HAFIZ MOHAMMED AWLAD HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Gulaap Miah | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Monsur Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.27k | £47.22k | £67.49k | £67.58k | £52.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.43k | £25.57k | £42.25k | £58.62k | £45.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 24/06/1978 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20/08/1999 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29/07/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE FAITH OF ISLAM AND THE ISLAMIC CHARITABLE INSTITUTIONS IN THE UNITED KINGDOM AND MORE PARTICULARLY IN THE BOROUGH OF CHARNWOOD WHICH SHALL INCLUDE THE ADMINISTRATION OF A MUSLIM GRAVEYARD, THE ARRANGEMENT OF PROPER FUNERAL SERVICES FOR MULSIMS AND THE ORGANISATIONS OF ISLAMIC CONFERENCES, RELIGIOUS MEETINGS, SEMINARS AND ISLAMIC FESTIVALS.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND PARTICULARLY THE BOROUGH OF CHARNWOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Loughborough Mosque
85 King Street
LOUGHBOROUGH
Leicestershire
LE11 1SB
- Ffôn:
- 07542008570
- E-bost:
- lmica1@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window