Hanes ariannol GUNJUR PROJECT ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1171815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £86.79k £87.01k £121.28k £213.81k £170.51k
Cyfanswm gwariant £98.25k £75.96k £79.66k £141.68k £152.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A