THERESA'S TINY TREASURES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity has provide over 700 families losing a longed for baby with assistance since 2016 in West Norfolk. Offered to all families accessing the service are: Bereavement photography, hand and footprints onto ceramic, into glass and plaster castings of baby's hands and feet, memory boxes and many other keepsakes. Parents, siblings and extended family are provided with hand made keepsakes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 08 Medi 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THERESA ANN MCGRATH | Cadeirydd | 16 September 2015 |
|
|
||||
SUZY DUHIG | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
SARA HUTTON | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
DINA COSTA | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
RACHEL MCCABE | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
LINDA SUMNER | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
CAROLE VENTHEM | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.63k | £15.19k | £36.04k | £19.11k | £21.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.06k | £12.07k | £37.35k | £17.49k | £22.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Mehefin 2024 | 142 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Mehefin 2024 | 142 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Mawrth 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Mawrth 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OR PURPOSES FOR THIS CIO BEING ESTABLISHED IS TO RELIEVE SUFFERING AND EMOTIONAL DISTRESS AMONGST PARENTS AND FAMILIES' RESIDENT IN NORFOLK AND THE SURROUNDING AREA WHO HAVE EXPERIENCE THE LOSS OF A BABY THROUGH MISCARRIAGE, STILLBIRTH AND NEONATAL DEATH BY; (1) SUPPORTING NEWLY BEREAVED PARENTS BY THE PROVISION OF PHOTOGRAPHY AND THE MAKING OF KEEPSAKES OF THEIR CHOICE AND AT THEIR REQUEST. (2) PROVIDING A SERVICE TO THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KINGS LYNN, NORFOLK, WITH A DAYTIME ON CALL SERVICE TO ATTEND FAMILIES' WHO WISH TO TAKE ADVANTAGE OF THE SERVICE. (3) PROVIDING ONGOING SUPPORT AT HOME WITH A LISTENING SERVICE WITH PRACTICAL ADVICE AND INFORMATION ON WHERE TO SEEK HELP AND ADVICE FROM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 ROLFE CRESCENT
HEACHAM
KING'S LYNN
PE31 7SF
- Ffôn:
- 01485570767
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window