ymddiriedolwyr DRIFFIELD-HORNSEA METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1174599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
32 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John David Sharman | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Lilian Sarah Atkin | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Susan Southcoat | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Gillian Palin | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
SUSAN WARDELL | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Andrew John Chambers | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Ian Graham Kitching | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Rev Keith Himsworth | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Deacon Jaqueline Fowler | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Jeanette Theresa Wilkins | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Rev RICHARD JEREMY TEAL | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Dennis John Houlton | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Hilary Himsworth | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Dr MARY BARRACLOUGH BSc MB ChB | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
JILL BECKETT | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
Hazel Adamson | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|||||
GEOFFREY RUSSELL WARD | Ymddiriedolwr | 18 June 2014 |
|
|
||||
GILLIAN KENDALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
COLIN EDWARD NEAL D.I.P | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
RITA ALLINSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
Rev JOHN GRAHAM BROWN | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY WARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
WILFRED BRIAN TRAIN | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
Ann Kay Bradshaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|||||
STEPHEN BYASS | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|||||
CHRISTINE ELIZABETH WATSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
AUDREY ASHCROFT | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
CHARLES CHRISTOPHER WHITFIELD | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
ELIZABETH ADA GOFORTH | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
Ronald Patrick Tolhurst | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
JEAN STENNETT | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
SARAH JANE SELLAR | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.