Hanes ariannol FLEETWOOD GYMNASIUM CLUB FOR YOUNG PEOPLE

Rhif yr elusen: 508718
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013
Cyfanswm Incwm Gros £41.40k £195.10k £84.89k £86.83k £187.75k
Cyfanswm gwariant £33.32k £74.37k £89.99k £87.98k £173.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A