Hanes ariannol NORTH CAMBRIDGE COMMUNITY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1171138
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.60k | £93.78k | £100.58k | £76.56k | £43.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.59k | £58.79k | £53.02k | £65.41k | £43.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £30.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.91k | £49.68k | £47.68k | £53.51k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.