TOE TO TOE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE THE AMATEUR SPORTS OF BOXING AND MARTIAL ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR THROUGH COACHING, PERSONAL DEVELOPMENT AND ASSOCIATED FITNESS ACTIVITIES. THE AIM OF INCREASING AND ENCOURAGING COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION AMONG ADULTS, CHILDREN/YOUNG PEOPLE AND SPECIFIC USER GROUPS (IN PARTICULAR THOSE WITH DISABILITIES) IN FLINTSHIRE, WALES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sir Y Fflint
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Ashcroft | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
CRAIG STOCKHAM | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
GARETH ROBINSON | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.96k | £67.97k | £37.01k | £36.31k | £38.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.58k | £44.77k | £45.28k | £46.82k | £29.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £50.46k | £21.84k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2024 | 240 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2024 | 240 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Ionawr 2023 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Ionawr 2023 | 85 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Ebrill 2021 | 156 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Ebrill 2021 | 156 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO PROMOTE THE AMATEUR SPORTS OF BOXING AND MARTIAL ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR THROUGH COACHING, PERSONAL DEVELOPMENT AND ASSOCIATED FITNESS ACTIVITIES WITH THE AIM OF INCREASING AND ENCOURAGING COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION AMONG ADULTS, CHILDREN/YOUNG PEOPLE AND SPECIFIC USER GROUPS (IN PARTICULAR THOSE WITH DISABILITIES) IN FLINTSHIRE, WALES.
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Toe to Toe
Toe 2 Toe
North Road
HOLYWELL
Flintshire
CH8 7TQ
- Ffôn:
- 07563255791
- E-bost:
- toe2toefitness@outlook.com
- Gwefan:
-
TBC
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window