Hanes ariannol LYDDINGTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 508736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.74k £14.20k £19.91k £8.42k £6.29k
Cyfanswm gwariant £5.94k £6.87k £4.32k £10.26k £5.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k £16.60k N/A N/A