UNIVERSITY OF DERBY STUDENTS' UNION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Union of Students is responsible for the Programme and College Representative structures which support the advancement of education for students of the University of Derby in ensuring academic quality and development is maintained. The Union provides access to sports, society and volunteering activities for students and a confidential and independent Advice service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£2,743,782
Roddion a chymynroddion | £1.21m | |
Weithgareddau elusennol | £250.93k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.27m | |
Buddsoddiadau | £17.71k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,693,863
Codi arian | £1.39m | |
Weithgareddau elusennol | £1.30m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.39m | |
Gwariant elusennol | £1.30m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £49.92k |
Pobl

102 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
1041 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Derby
- Swydd Derby
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1147707 UNIVERSITY OF DERBY STUDENTS' UNION
- 20 Medi 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY ATHERTON DAVID | Cadeirydd | 31 March 2020 |
|
|
||||
Bradie McDaid | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Andy Winter | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Pournami Padmanabhan | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Aliyu Baba | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Kiara Henry | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Jack McGuinness | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Holly Louise LLoyd | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Gabriela Gretkowska | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Rosie Smith | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.54m | £1.66m | £2.42m | £2.53m | £2.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.53m | £1.50m | £2.49m | £2.57m | £2.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £208.42k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £995.61k | £1.18m | £1.14m | £1.20m | £1.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £973.88k | £164.58k | £988.03k | £1.19m | £1.27m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £362.66k | £85.28k | £267.37k | £127.19k | £250.93k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.55k | £309 | £990 | £7.22k | £17.71k | |
|
Incwm - Arall | £208.42k | £226.04k | £15.96k | £5.24k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £958.29k | £1.21m | £1.22m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.19m | £539.47k | £1.15m | £1.35m | £1.39m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £12.15k | £7.29k | £19.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £88.25k | £0 | £125.00k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £100.71k | £106.31k | £131.73k | £103.55k | £59.61k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £982.18k | £1.19m | £1.09m | £1.02m | £1.11m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£257.92k | -£249.51k | -£239.79k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £135.21k | £201.32k | £199.99k | £409.27k | £417.55k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 17 Mehefin 2024 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 17 Mehefin 2024 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 JUL 2016 as amended on 19 Mar 2018 as amended on 27 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE UNION'S OBJECTS ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF DERBY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: PROMOTING THE INTERESTS AND WELFARE OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF DERBY DURING THEIR COURSE OF STUDY AND REPRESENTING, SUPPORTING AND ADVISING STUDENTS; BEING THE RECOGNISED REPRESENTATIVE CHANNEL BETWEEN STUDENTS AND THE UNIVERSITY OF DERBY AND ANY OTHER EXTERNAL BODIES; AND PROVIDING SOCIAL, CULTURAL, SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES AND FORUMS FOR DISCUSSIONS AND DEBATE FOR THE PERSONAL DEVELOPMENT OF ITS STUDENTS. ENDEAVOURING TO ENSURE THAT NO STUDENT IS DISADVANTAGED OR RECEIVES LESS FAVOURABLE TREATMENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIVERSITY OF DERBY
KEDLESTON ROAD
DERBY
DE22 1GB
- Ffôn:
- 01332591520
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window