Ymddiriedolwyr THE NELL BANK CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1174048

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Clark | Cadeirydd | 29 October 2019 |
|
|
||||
Michael James Atack | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Alison Fowler | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
David James Horn | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Andrew David Merrick | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
RICHARD CHARLES BOURDON | Ymddiriedolwr | 27 July 2019 |
|
|
||||
Moira Hogan | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
||||
NICHOLAS JOHN HEWITT | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.