Hanes ariannol BILIE HUMAN RIGHTS INITIATIVE TRADING AS BILIE FOR BIAFRA

Rhif yr elusen: 1172869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £308 £350 £596 £1.02k £1.13k
Cyfanswm gwariant £155 £328 £642 £862 £1.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A