Hanes ariannol NEW WAY FORWARD

Rhif yr elusen: 508746
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £43.61k £35.46k £60.22k £33.57k £33.57k
Cyfanswm gwariant £41.76k £42.00k £44.88k £51.65k £42.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £12.90k £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 £16.00k