THE CRISPIN HALL TRUST

Rhif yr elusen: 1170107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Crispin Hall Trust has 19 rooms and a main hall, which are let out for a variety of community, retail and commercial purposes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £156,475
Cyfanswm gwariant: £223,706

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Chwefror 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1137036 CRISPIN COMMUNITY FOCUS
  • 27 Ionawr 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 304646-1 GILLETT TRUST FOR GEOLOGY
  • 27 Ionawr 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 304646 STREET CLUB AND INSTITUTE (CRISPIN HALL)
  • 10 Tachwedd 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • STREET CLUB AND INSTITUTE (CRISPIN HALL) (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JEAN MARIE HOWARD Ymddiriedolwr 27 August 2021
THE FRIENDS OF STRODE THEATRE
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Leyshon Ymddiriedolwr 11 June 2021
Dim ar gofnod
Cllr Martin Lovell Ymddiriedolwr 10 November 2016
STREET LIBRARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SOMERSET BUILDING PRESERVATION TRUST COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
C AND J CLARK LIMITED EMPLOYEES 1922 TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROGER AND SARAH BANCROFT CLARK CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
P AND M LOVELL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALFRED GILLETT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CLARK FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM ROGER CLARK Ymddiriedolwr 10 November 2016
STREET LIBRARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOSEPH AND FRANCES CLARK TRUST
Derbyniwyd: 30 diwrnod yn hwyr
RICHARD BANCROFT CLARK Ymddiriedolwr 10 November 2016
WALTON PLAYING FIELD AND VILLAGE HALL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NATHAN CLARK 1984 CHARITABLE SETTLEMENT
Derbyniwyd: Ar amser
THE CLAVERHAM MEETING HOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALFRED GILLETT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOSEPH AND FRANCES CLARK TRUST
Derbyniwyd: 30 diwrnod yn hwyr
CLARK FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
John Bancroft Clark Ymddiriedolwr 10 November 2016
GREENBANK POOL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £143.01k £254.11k £273.94k £720.92k £156.48k
Cyfanswm gwariant £232.87k £205.17k £261.43k £180.24k £223.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £153.50k £55.43k £31.27k £35.63k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £608.46k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £111.89k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £580 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £180.24k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £8.41k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 28 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 28 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 05 Mehefin 2024 97 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 05 Mehefin 2024 97 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 10 Gorffennaf 2023 132 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 10 Gorffennaf 2023 132 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 15 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 15 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 18 Mehefin 2021 110 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 18 Mehefin 2021 110 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Crispin Hall
83 High Street
STREET
BA16 0EZ
Ffôn:
01458 656885