ymddiriedolwyr OTHER HALVES
Rhif yr elusen: 1170065
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Wendy Fildes | Cadeirydd | 18 November 2022 |
|
|
||||
Susan Moy | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Gregory | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
Margaret Ruth Ruggi | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
JOHN KENNETH FORD | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Edith Bernadette Clemence Miller | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
DEBBIE GAIR | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.