BROCKWORTH HEDGEHOG RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rescue, Rehabilitate and Release the European Wild Hedgehog
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
43 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 13 Medi 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Louise Oliver | Cadeirydd | 01 July 2019 |
|
|
||||
Bernadette Hambly | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Emily-Rose Oliver | Ymddiriedolwr | 14 August 2020 |
|
|
||||
CHRISTINE MARY PILKINGTON | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
TREVOR PAUL SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/09/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.77k | £31.20k | £28.30k | £30.27k | £66.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.12k | £28.95k | £21.58k | £35.44k | £59.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 12 Medi 2019 | 11 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Medi 2019 | 11 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO FURTHER THE CONSERVATION AND PRESERVATION OF THE HEDGEHOG SPECIES IN GLOUCESTERSHIRE. 2) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING AND DISTRESS OF HEDGEHOGS IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY PROVIDING A RESCUE, CARE AND REHABILITATION SERVICE FOR SICK, INJURED, OR ORPHANED HEDGEHOGS WITH THE AIM OF RELEASING SUCH HEDGEHOGS BACK INTO THE WILD WHEREVER POSSIBLE. 3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF HEDGEHOGS AND IN THE CARE, METHODS OF TREATMENT, CONSERVATION AND HABITAT OF HEDGEHOGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Abbotswood Shopping Centre
Abbotswood Road
Brockworth
GLOUCESTER
GL3 4NY
- Ffôn:
- 07789268296
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window